Auskünfte zu Eldar Ahmetasevic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eldar Ahmetasevic
Publikationsnummer: HR02-1005374455, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IMRU GmbH, bisher in Zürich, CHE-224.611.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092706).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahmetasevic, Eldar, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furter, Armin, von Staufen, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005229884, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hepsilon GmbH, in Münsingen, CHE-204.594.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881997).
Firma neu:
Hepsilon GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hepsilon Sàrl en liquidation) (Hepsilon Sagl in liquidazione) (Hepsilon Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahmetasevic, Eldar, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005092706, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IMRU GmbH, bisher in Flums, CHE-224.611.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719727).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Interimsmanagement, Unternehmensberatung, Marketing, visuelle Kommunikation, Schulungen und Projektleitung im In- und Ausland wie auch Weiterbildungsreisen. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Michael, von Basel, in Sagogn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahmetasevic, Eldar, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.