Auskünfte zu Thomas Aeschlimann
Einträge zum Namen Thomas Aeschlimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Aeschlimann
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3248835, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
mediSeeds Sàrl, à Conthey, CHE-114.747.726, société à responsabilité limitée (No. FOSC 45 du 06.03.2009, p. 20, Publ. 4914048).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bouillant, Sarah, de Villars-sous-Yens, à Saillon, gérante, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion, à Sion (CH-626.9.000.622-7), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Gammeter, Markus, de Lützelflüh, à Huttwil, président des gérants, avec signature individuelle;
Carlen, Christoph, de Ernen, à Gampel-Bratsch, gérant et secrétaire, avec signature individuelle;
Aeschlimann, Thomas, de Rüderswil, à Langenthal, gérant, avec signature individuelle;
Jorns Treuhand AG (109.885.966), à Oensingen, organe de révision.
Publikationsnummer: 833764, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung Schatzinsel Alp Flix, in Sur, c/o Gemeindevorstand, 7456 Sur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
3.01.2003.
Zweck:
Wissenschaftliche Erforschung der Artenvielfalt und der ökologischen Zusammenhänge im alpinen Raum und die Verbreitung der Ergebnisse;
die Stiftung unternimmt selbst alle möglichen Massnahmen um den Stiftungszweck zu erfüllen und kann diesbezügliche Massnahmen Dritter unterstützen und im Hinblick auf die Errichtung des Zweckes mit allen dienlichen Personen und Institutionen zusammenarbeiten.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von drei bis sieben Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Luzio, Michael Hans, von Marmorera, in Sur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Thomas, von Rüderswil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klingholz, Dr. Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Horst (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jürg Paul, von Güttingen, in Malix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Emmepro GmbH, bisher in Huttwil, Vermarktung, Produktion und Handel von und mit Produkten aller Art aus dem Emmental, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.1999, S. 4899).
Statutenänderung:
14.08.2001.
Sitz neu:
Langnau im Emmental.
Domizil neu:
c/o Verein "Ämmitaler Ruschtig", Bäregg, 3552 Bärau. [Das Stammkapital ist neu voll liberiert].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Thomas, von Rüderswil, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000;
Lanz, Samuel, von Rohrbach, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000;
Kohler-Bieri, Susanne, von Sumiswald und Trachselwald, in Weier im Emmental (Gemeinde Affoltern im Emmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000;
Studer, Jakob, von Oberösch, in Attiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertolini, Franz, von Zürich, in Huttwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000];
Schmid, Katrin, von Frutigen, in Langnau im Emmental, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Verein "Ämmitaler Ruschtig", in Langnau im Emmental, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000;
von Gunten, Fritz, von Sigriswil, in Bern, mit Einzelunterschrift;
Grunder, Urs, von Vechigen, in Zäziwil, mit Einzelunterschrift.