Auskünfte zu Ulrich Aellen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Aellen
Publikationsnummer: 6984508, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moser Zivilrechts- und Steuerrechts-Praxis AG, in Meilen, CH-020.3.019.850-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 29, Publ. 4852064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6981650, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kranich-Apotheke GmbH, in Stäfa, CH-020.4.022.711-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 29, Publ. 5925426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Hombrechtikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bellorini Aellen, Patrizia, von Saanen und Bern, in Hombrechtikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg-Müller, Judith, von Männedorf und Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5925426, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kranich-Apotheke GmbH, in Stäfa, CH-020.4.022.711-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2001, S. 1). Gemäss Erklärung vom 20.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Hombrechtikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Stäfa];
Bellorini Aellen, Patrizia, von Saanen und Bern, in Hombrechtikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 [bisher:in Stäfa].