Auskünfte zu Jean Actis
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean Actis
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1765257, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Caisse de Retraite de Provins, à Sion, CHE-104.312.284, fondation (No. FOSC 179 du 17.09.2013, Publ. 1081065).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vergères, Roland, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux;
Actis, Jean, de Martigny, à Champlan (Grimisuat), membre, sans droit de signature;
Briguet, Ambroise, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux;
Roh, Freddy, de Conthey, à Conthey, vice-président, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Garcia, Raphaël, de Vernayaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux;
Grichting, Pierre Alain, de Leukerbad, à Naters, président, avec signature collective à deux;
Perraudin, Léonard, de Bagnes, à Saillon, vice-président, sans droit de signature;
Burrin, Dominique Annette, de Fully, à Ardon, membre, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 6120930, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Office de Cautionnement Provins, à Sion, CH-626.7.002.950-4, fondation (No. FOSC 200 du 17.10.2003, p. 15, Publ. 1219546).
Modification de l'acte de fondation:
27.08.2010.
Nouveau nom:
Fondation PROVINS.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Industrie 22, 1950 Sion.
Nouveau but:
Venir en aide aux sociétaires de Provins désireux notamment d'acquérir, de créer, d'affermer, de mettre en valeur des vignes ou de se procurer le matériel d'exploitation nécessaire en leur fournissant, par voie de cautionnement les garanties ou compléments de garanties qui leur permettront d'obtenir des banques ou de tous autres établissements de crédit, les fonds dont ils ont besoin (cf. statuts pour but complet).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI). Conseil de fondation de 3 à 11 membres [biffé: Conseil : 3 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Actis, Jean, de Martigny, à Champlan (Grimisuat), membre, avec signature collective à deux;
Solioz, Marin, de Sierre et Saint-Jean, à Sierre, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Briguet, Ambroise, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux;
Gaillard, Christian, de Ardon, à Ardon, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Evéquoz, Jacques, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux;
Luisier, Bernard, de Leytron, à Saillon, membre, avec signature collective à deux;
Clivaz, Pascal, de Randogne, à Bern, membre, avec signature collective à deux;
Murisier, François, de Orsières, à Saint-Légier-La Chiésaz, membre, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion (CH-626.9.000.622-7), à Sion, organe de révision;
Bérard, Emmanuel, de Ardon, à Conthey, gérant et secrétaire général (hors conseil), avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: à Sion, gérant avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 4216962, Handelsregister-Amt Wallis
Caisse de Retraite de Provins, à Sion, CH-626.7.002.951-2, la prévoyance en faveur du personnel employé et ouvrier de la Fédération des Caves de Producteurs de Vins du Valais Provins et des sociétés affiliées ou alliées, fondation (FOSC no 149 du 04.08.2006, p. 14, publ. 3494516).
Inscription ou modification de personnes:
Fiduciaire FIDAG SA, à Martigny, organe de révision;
Actis, Jean, de Martigny, à Champlan (Grimisuat), membre, sans droit de signature;
Pianzola, Gilda, de Brig-Glis, à Sion, membre, sans droit de signature;
Bridy, Roger, de Savièse, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Roh, Freddy, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature;
Vergères, Jean-Pierre, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.