Auskünfte zu Jean-Maurice Abbet
Einträge zum Namen Jean-Maurice Abbet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Maurice Abbet
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6569348, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Mountain Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.008.264-9, société anonyme (No. FOSC 102 du 26.05.2011, Publ. 6180354).
Nouvelle adresse:
Rue du Châble-Bet 36, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Chemin (Vollèges), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bestazzoni, Umberto, de Martigny, à Martigny, président, avec signature individuelle;
Bestazzoni, Claude, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6180354, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Mountain Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.008.264-9, Rue de l'Ancienne Pointe 24, 1920 Martigny, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.05.2011.
But:
toute activité dans le domaine de l'immobilier, à savoir notamment achat et vente d'immeubles, réalisation de promotions, courtage, gestion, location, construction et rénovation d'immeubles, ainsi que toutes activités commerciales ou financières liées à ces buts (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou avis personnel (par courrier ou courriel) pour les convocations aux AG. Selon déclaration du 09.05.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Chemin (Vollèges), administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6056028, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Garage du Mont-Brun S.A., à Bagnes, CH-621.3.001.367-9, société anonyme (No. FOSC 217 du 11.11.1997, p. 8207).
Modification des statuts:
17.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
EVIMO SA.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Ancienne Pointe 24, 1920 Martigny.
Nouveau but:
toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières ainsi que prise et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières et industrielles (cf statuts pour but complet).
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 17.02.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. Statuts adaptés au nouveau droit et également modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Besson, Jean-Marc, de Bagnes, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Vollèges, administrateur unique, avec signature individuelle.