Julius Zihlmann
wohnhaft in Zürich, aus Escholzmatt-Marbach Aktuelle Mandate: Dreikönigs-Stiftung, Zürich, Missionsverein von der Heiligen Familie Verbundene Personen: Janine Blumer, Giovanni Miccoli, Mirjam Wyrsch und mehr So bleiben Sie über "Julius Zihlmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Julius Zihlmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Julius Zihlmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Julius Zihlmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Julius Zihlmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Julius Zihlmann arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Julius Zihlmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Julius Zihlmann
Publikationsnummer: HR02-1004969709, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, in Wangen (SZ), CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2783361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].
Publikationsnummer: HR01-1004961956, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dreikönigs-Stiftung, Zürich, in Zürich, CHE-337.487.282, Schulhausstrasse 22, 8002 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.04.1946. 26.06.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Dreikönigen den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex luris Canonici) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. D. Sie verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miccoli, Giovanni, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blumer, Janine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Jürg, von Wald (BE), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Mirjam, von Mettmenstetten, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2745487, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, bisher in Ruswil, CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292767).
Gründungsstatuten:
11.06.1934.
Statutenänderung:
17.02.2016.
Sitz neu:
Wangen SZ.
Domizil neu:
Kollegium Nuolen, 8855 Wangen SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwick, Roman, von Salenstein, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.