Claudia Elisabeth Wyss-Cozza
wohnhaft in Adligenswil, aus Adligenswil Aktuelle Mandate: Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG und mehr Verbundene Personen: Remo Broger, Viktor Marti, Roman Peter Aregger und mehr So bleiben Sie über "Claudia Elisabeth Wyss-Cozza" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Elisabeth Wyss-Cozza"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Elisabeth Wyss-Cozza" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Elisabeth Wyss-Cozza"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Elisabeth Wyss-Cozza leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Elisabeth Wyss-Cozza arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Versicherungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Versicherungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Elisabeth Wyss-Cozza
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Elisabeth Wyss-Cozza
Publikationsnummer: HR02-1006078084, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007399).
Statutenänderung:
19.04.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss-Cozza, Claudia, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005493534, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Pius, von Luzern und Escholzmatt-Marbach, in Adligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Bruno, von Eich und Nottwil, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Markus, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ursprung, Jasmin, von Böztal, in Udligenswil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hornussen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss-Cozza, Claudia, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli-Huber, Gisela, von Jonen und Luzern, in Udligenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuarin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004949069, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-100.023.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parisi, Tommaso, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Sandra, von Leimbach (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidmann, David Daniel, von Zürich, in Feuerthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss-Cozza, Claudia Elisabeth, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisson, Jérémy Francis Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Carouge (GE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwab, Manuela Simone, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.