Martina Wittenburg
wohnhaft in Berlin (DE), aus Deutschland Aktuelle Mandate: Amrein Sport AG Verbundene Personen: Franz Luternauer So bleiben Sie über "Martina Wittenburg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Wittenburg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martina Wittenburg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Wittenburg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martina Wittenburg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martina Wittenburg arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Martina Wittenburg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martina Wittenburg
Publikationsnummer: HR02-1004838973, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Amrein Sport AG, in Horw, CHE-102.211.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S.12, Publ. 5051074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Rolf, von Luzern, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenburg, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luternauer, Franz, von Buchrain, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5051074, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Amrein Sport AG, in Horw, CH-100.3.004.059-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 7, Publ. 588438).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Zweck neu:
Handel mit Sportartikeln aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Verkauf von Patenten und Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condux Treuhand AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenburg, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berlin (D)].
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Amrein Sport AG, in Horw, Handel mit Sportartikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2000, S. 8687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Gisela, von Luzern, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Contrust Finance AG, in Lachen SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenburg, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luternauer, Franz, von Buchrain, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Condux Treuhand AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.