Christine Wirz
wohnhaft in Lausanne, aus Ecublens (VD) Aktuelle Mandate: ALBIZIABOOKS Christine Wirz Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christine Wirz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Wirz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Wirz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Wirz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Wirz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Wirz arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Wirz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Wirz
Publikationsnummer: HR02-1004937509, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Rehab Basel AG, in Basel, CHE-108.504.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Christine, von Basel, Susch und Gelterkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Andrée Cécile, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3582460, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohnbaugenossenschaft 'Volta Mitte Basel', in Basel, CH-270.5.000.462-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.1999, S. 2920).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft 'Volta Mitte Basel' in Liquidation. Auflösung der Genossenschaft durch Generalversammlung vom 01.09.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Margrit, von Basel und Egg, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Christine, von Basel, Susch und Gelterkinden, in Basel, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caillat, Patric, von Féchy, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Dieter, von Winterthur und Wigoltingen, in Binningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedtmann, Felix, von Basel und Bischofszell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schai, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thoma, René, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohnbaugenossenschaft "Volta Mitte Basel", in B a s e l, c/o Zwimpfer Partner Architekten AG, St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.1998.
Zweck:
Realisierung von Wohneigentum zu preiswerten Bedingungen in gemeinsamer Selbsthilfe der Genossenschafter. Anteilscheine zu CHF 100.-.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung/Nachschusspflicht .
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Spörri, Margrit, von Basel und Egg, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Christine, von Basel, Susch und Gelterkinden, in Basel, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caillat, Patric, von Féchy in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Dieter, von Winterthur und Wigoltingen, in Binningen Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Riedtmann, Felix, von Basel und Bischofszell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Schai, Dr. Peter von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien Thoma, René, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.