Vico Weist
wohnhaft in Salenstein, aus Deutschland Aktuelle Mandate: ViREQ eHealth GmbH Verbundene Personen: René Mewes So bleiben Sie über "Vico Weist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vico Weist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vico Weist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vico Weist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vico Weist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vico Weist arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Vico Weist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vico Weist
Publikationsnummer: HR02-1006002252, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Salenstein, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Gross Kreutz (Havel) (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nexus AG (HRB 602434), in Donaueschingen (DE), Gesellschafterin, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mewes, René, deutscher Staatsangehöriger, in Kloster Lehnin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005017275, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Salenstein, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Golzow (DE)].
Publikationsnummer: HR02-1004812651, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Wagenhausen, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3248225).
Statutenänderung:
20.01.2020.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Lochstrasse 17, 8268 Salenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Daniel, von Fislisbach, in Kaltenbach (Wagenhausen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Golzow (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mewes, René, deutscher Staatsangehöriger, in Kloster Lehnin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schröder, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Gross Kreutz (Havel) (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.