Melanie Weder
wohnhaft in Diepoldsau, aus Diepoldsau Aktuelle Mandate: heros hygiene gmbh Verbundene Personen: Urs Jakob Weder, Patrick Weder, Tobias Peter Kuster und mehr So bleiben Sie über "Melanie Weder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Melanie Weder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Melanie Weder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Melanie Weder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Melanie Weder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Melanie Weder arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Melanie Weder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Melanie Weder
Publikationsnummer: HR02-1005526147, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
FensterProjekt.ch GmbH, in Thal, CHE-157.765.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Bruno, von Eggersriet, in Grub SG (Eggersriet), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sigrist, Thomas, von Rafz, in Heiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Huber, Kevin, von Lugano, in Thal, Gesellschafter, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005026883, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
heros hygiene gmbh, in Diepoldsau, CHE-115.360.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S.12, Publ. 5454190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Alfred, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Patrick, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuster, Tobias Peter, von Diepoldsau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004939685, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
FensterProjekt.ch GmbH, in Eggersriet, CHE-157.765.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801407).
Statutenänderung:
09.07.2020.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Bruno, von Eggersriet, in Grub SG (Eggersriet), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sigrist, Thomas, von Rafz, in Heiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.