Dietmar Wasmer
wohnhaft in Basel, aus Deutschland Aktuelle Mandate: PlanBe Planen und Beraten GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dietmar Wasmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietmar Wasmer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dietmar Wasmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietmar Wasmer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dietmar Wasmer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dietmar Wasmer arbeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Dietmar Wasmer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dietmar Wasmer
Publikationsnummer: 1795033, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
PlanBe Planen und Beraten GmbH (PlanBe Planen und Beraten Sàrl) (PlanBe Planen und Beraten Sagl) (PlanBe Planen und Beraten Ltd liab. Co), in Basel, CHE-279.118.714, Oetlingerstr. 75A, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2014.
Zweck:
Erbringung von Planungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, Prozesstechnik, Umwelttechnik sowie Sicherheit und Energieeffizienz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Dietmar Wasmer', in Basel, gemäss Vertrag vom 14.10.2014 und Übernahmebilanz per 30.06.2014 mit Aktiven von CHF 78'353.08 und Passiven von CHF 8'801.85, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 49'551.23 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 22.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wasmer, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5729990, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 7, Publ. 5661286).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Firma neu:
TREVIS Ingenieure AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasmer, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nehrbass, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Jockgrim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Ueli, von Gachnang, Wädenswil, Zürich und Maur, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Claude, von Dornach, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten [bisher: Revisionsstelle].
Publikationsnummer: 3861474, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 6, Publ. 3548008).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasmer, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.