Adrian Wahrbichler
wohnhaft in Lupsingen, aus Österreich Aktuelle Mandate: Treudler-Laros AG Verbundene Personen: Herbert Bolinger, Adrian F. Lützelschwab, Nathalie Lützelschwab und mehr So bleiben Sie über "Adrian Wahrbichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adrian Wahrbichler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Adrian Wahrbichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adrian Wahrbichler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Adrian Wahrbichler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Adrian Wahrbichler arbeiten
Verarbeitung von Gummi und Kunststoff
Verarbeitung von Gummi und Kunststoff
Privatpersonen mit dem Namen Adrian Wahrbichler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Adrian Wahrbichler
Publikationsnummer: 5238778, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Obermatt, in Lupsingen, CH-280.5.000.286-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2001, S. 5476).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Domizil neu:
c/o Roland Blöchlinger, Leimenweg 24, 4419 Lupsingen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Gestrichene Angaben in Bezug auf Haftung/Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Leistungs- und Beitragspflichten gemäss Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.08.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahrbichler, Adrian, österreichischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Hans-Rudolf, von Lupsingen, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigo, Renzo, von Lausen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Christa, von Trub, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nova, Kirsten, von Basel und Grindelwald, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Roland, von Goldingen, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Bruno, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenberger, Yvonne, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Styner, Pascal, von Unterentfelden, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2099968, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Treudler-Laros AG, in Basel, vertikale Sonnenschutzanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2000, S. 867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Sylvia, von Buus, in Sissach, mit Einzelprokura;
Stampfli, Wilfried, von Basel und Aeschi SO, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Albert, von Eggiwil, in Frenkendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahrbichler, Adrian, österreichischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Ewald, von Bannwil, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Obermatt, in Lupsingen, c/o Peter Bächle, Klingellochweg14, 4419 Lupsingen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.04.1997.
Zweck:
Schaffung und Vermittlung von preisgünstigem Wohnraum für die Mitglieder in gemeinsamer Selbshilfe, um diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Genossenschaft erstellt und vermietet preisgünstige Wohnungen und kann auch Wohnungen verkaufen. Sie kann Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte erwerben, belasten und veräussern. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig.
Anteilscheine:
CHF1000.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF1000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bächle, Peter, von Basel, in Lupsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Hans Peter, von Lupsingen und Sumiswald, in Lupsingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Corinne, von Heimiswil, in Liestal, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Roland, von Goldingen, in Lupsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürrenberger, Erich, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Hans-Rudolf, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wahrbichler, Adrian, österreichischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.