Lukas Wälli
wohnhaft in Zürich, aus Ebnat-Kappel Aktuelle Mandate: Visual Heist Society GmbH Verbundene Personen: Marianne Regula Wälli-Täuber, Fritz Wälli So bleiben Sie über "Lukas Wälli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Wälli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Wälli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Wälli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Wälli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Wälli arbeiten
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Wälli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Wälli
Publikationsnummer: HR02-1005965951, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Visual Heist Society GmbH, in Thal, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, S.0, Publ. 4155223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Los Angeles (US)].
Publikationsnummer: HR02-1005742433, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Company Production GmbH, in Zürich, CHE-400.966.844, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005629914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Michael, von Birrwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graage, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4155223, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Visual Heist Society GmbH, bisher in Zürich, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016Publ. 2815615).
Gründungsstatuten:
02.04.2012.
Statutenänderung:
17.03.2018.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Feldstrasse 9, 9425 Thal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Los Angeles (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wälli, Fritz, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wälli, Marianne Regula, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.