Daniel Vonwiller
wohnhaft in Aarburg, aus St. Gallen Aktuelle Mandate: Seilarbeit GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Daniel Vonwiller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Vonwiller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Vonwiller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Vonwiller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Vonwiller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Vonwiller arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Vonwiller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Vonwiller
Publikationsnummer: 5011780, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Seilarbeit GmbH, in Aarburg, CH-400.4.026.985-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 2, Publ. 3085332). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Markus Philipp, von Möriken-Wildegg, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonwiller, Daniel, von St. Gallen, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 3085332, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 1, publizierten TB-Eintrags Nr. 7810 vom 10.10.2005. Seilarbeit GmbH, in Aarburg, CH-400.4.026.985-1, Ausführung aller Arbeiten, welche die Anwendung von Seilauf- und -abstiegstechniken erfordern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 1, Publ. 3060532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonwiller, Daniel, von St. Gallen, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [nicht: von Aarburg].