Alfred von Gunten
wohnhaft in Interlaken, aus Sigriswil Aktuelle Mandate: NPO-Support GmbH Verbundene Personen: Christine von Gunten-Bacher So bleiben Sie über "Alfred von Gunten" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred von Gunten"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alfred von Gunten" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred von Gunten"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alfred von Gunten leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alfred von Gunten arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Alfred von Gunten
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred von Gunten
Publikationsnummer: HR02-1005591144, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Alfred, von Sigriswil, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Karin, von Windisch, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005220013, Handelsregister-Amt Bern, (36)
NPO-Support GmbH, in Thun, CHE-109.888.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, S.0, Publ. 6433808).
Statutenänderung:
10.06.2021.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
c/o Alfred von Gunten, Tschingeleystrasse 4, 3800 Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Alfred, von Sigriswil, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Thun];
von Gunten-Bacher, Christine, von Sigriswil, in Interlaken, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Thun].
Publikationsnummer: HR02-1004465859, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Judith, von Sils im Domleschg und Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Alfred, von Sigriswil, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.