Josef von Büren
wohnhaft in Basel, aus Basel Aktuelle Mandate: Wohngenossenschaft Holeeletten Verbundene Personen: Roland Leu, Raymond Mensch, Luca Barella So bleiben Sie über "Josef von Büren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef von Büren"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef von Büren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef von Büren"
|
|
Josef von Büren
wohnhaft in Wolfenschiessen, aus Ennetmoos Aktuelle Mandate: JvB Bauleitungen GmbH Verbundene Personen: Lars von Büren, Petra von Büren-Waser So bleiben Sie über "Josef von Büren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef von Büren"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef von Büren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef von Büren"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Josef von Büren leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Josef von Büren arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Josef von Büren
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Josef von Büren
Publikationsnummer: HR02-1006027630, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
JvB Bauleitungen GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-100.928.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S.12, Publ. 4927840).
Statutenänderung:
02.05.2024.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Riedenmatt 4, 6370 Stans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Bauleitungen im Hochbau, bei Sanierungen und bei Umbauten, das Erarbeiten von Kostenvoranschlägen, Submissionsunterlagen und Bauabrechnungen sowie die neutrale Bauherrenberatung. Die Gesellschaft kann sich im weiteren an anderen Unternehmen beteiligen, Niederlassungen errichten, sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 04.08.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.08.2000 mit detaillierter Inventarliste vom 30.06.2000 Mobiliar und Einrichtungsgegenstände, Bürogeräte sowie eine EDV-Anlage zum Preise von CHF 22'166.50, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 2'166.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Büren, Josef, von Ennetmoos, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
von Büren, Lars , von Ennetmoos, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Büren-Waser, Petra, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3624491, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Proacteam AG, in Allschwil, CHE-103.866.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2012, Publ. 6489522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Büren, Josef, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Michel, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Daniela Susanne, von Muotathal, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BTR Treuhand AG (CHE-108.072.570), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BTR Treuhand AG (CH-270.3.001.254-8)];
Lesenne, Laurent Ralph, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Lithoteam AG, in Allschwil, Herstellung von Fotolithos und digitalen Datenträgern für die Druckvorstufe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.1999, S. 1197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkinzl, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odavic Perkinzl, Katharina, von Möhlin, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Büren, Josef, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Michel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].