Max Vogel
wohnhaft in Luzern, aus Luzern Aktuelle Mandate: Restaurant Isebähnli AG Verbundene Personen: Sonja Vogel So bleiben Sie über "Max Vogel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Vogel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Max Vogel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Vogel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Max Vogel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Max Vogel arbeiten
Betreiben von Bars
Betreiben von Bars
Privatpersonen mit dem Namen Max Vogel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Max Vogel
Publikationsnummer: 5518788, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Max Vogel Engineering, in Maur, CH-020.1.919.101-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 21 vom 27.01.1986, S. 309).
Sitz neu:
Fehraltorf.
Domizil neu:
Grundstrasse 15, 8320 Fehraltorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Max, von Gipf-Oberfrick, in Fehraltorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].
Publikationsnummer: 3225402, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Troxler Wey AG, in Luzern, CH-100.3.024.669-6, Herstellung von, Handel mit und Unterhalt von Lichtreklamen, Beschriftungen und Gravuren, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2001, S. 2363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Max, von Emmen und Basel, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Troxler Wey AG, in L u z e r n , Reussinsel 28, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2001.
Zweck:
Herstellung von, Handel mit und Unterhalt von Lichtreklamen, Beschriftungen und Gravuren, Metall- und Kunststoffverarbeitung;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.03.2001 und Bilanz per 01.01.2001 übernimmt die Gesellschaft von Hans Wey, von Luzern und Rickenbach LU, in Stans, seine bisherige Einzelfirma W. Troxler Lichtreklamen, Nachfolger Hans Wey, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven (inklusive angefangene/noch nicht verrechnete Leistungen CHF 36'000.-), deren Wert zusammen CHF 503'258.29 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 117'133.05 zum Preise von CHF 386'125.24, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.- ausgegeben und CHF 286'125.24 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Wey, Hans, von Luzern und Rickenbach LU, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wey, Sonja, von Luzern und Emmen, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Max, von Emmen und Basel, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alconsa Finanz AG, in Stansstad, Revisionsstelle.