Ronald Vetter
wohnhaft in Langendorf, aus Huttwil Aktuelle Mandate: Solfoot GmbH Verbundene Personen: Samuel Urs Fortunat Scheidegger So bleiben Sie über "Ronald Vetter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ronald Vetter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ronald Vetter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ronald Vetter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ronald Vetter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ronald Vetter arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Unternehmensführung und Verwaltung
Privatpersonen mit dem Namen Ronald Vetter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ronald Vetter
Publikationsnummer: 3193017, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussballclub Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 1818209, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4791142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Robert, von Trub, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 842850, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6569).
Firma neu:
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Straumann, Kurt, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].