Dario Dominic Urfer
wohnhaft in Unterseen, aus Bönigen Aktuelle Mandate: Urfer Webdesign Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dario Dominic Urfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dario Dominic Urfer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dario Dominic Urfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dario Dominic Urfer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dario Dominic Urfer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dario Dominic Urfer arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dario Dominic Urfer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dario Dominic Urfer
Publikationsnummer: HR02-1005663098, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Urfer Optik AG, in Interlaken, CHE-102.617.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130622).
Statutenänderung:
06.01.2023.
Firma neu:
UO AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Brillen, anderen Sehhilfen und allen optischen und physikalischen Instrumenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.03.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 172'874.75 und Passiven von CHF 112'874.75 der erloschenen Einzelfirma "Peter Urfer", in Interlaken, gemäss Bilanz per 01.01.1994 und Sacheinlagevertrag vom 29.03.1994 zum Preis von CHF 60'000.--, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle;
Urfer, Dario Dominic, von Bönigen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Adrian, von Schwarzenburg, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005130622, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Urfer Optik AG, in Interlaken, CHE-102.617.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, S.0, Publ. 2339377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer, Peter Gottfried, von Bönigen, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urfer, Peter Bruno, von Bönigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Urfer-Valko, Fabienne Chantal, von Murten, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urfer, Dario Dominic, von Bönigen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Adrian, von Schwarzenburg, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004751272, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Urfer Webdesign, in Unterseen, CHE-427.784.879, Vorholzstrasse 48, 3800 Unterseen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign und Marketing, sowie in den Bereichen Fotografie, Videografie und Grafikdesign.
Eingetragene Personen:
Urfer, Dario Dominic, von Bönigen, in Unterseen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.