Christian Urben
wohnhaft in Uttigen, aus Inkwil Aktuelle Mandate: Urben Holzbau GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Urben" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Urben"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Urben" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Urben"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Urben leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Urben arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Christian Urben
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Urben
Publikationsnummer: 5237426, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Urben und Maurer GmbH, in Uttigen, CH-035.4.009.923-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 4, Publ. 105).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Firma neu:
Urben Holzbau GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zimmerei und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 30.11.1995 wurde in den Statuten aufgehoben.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Zimmerei Christian Urben', in Uttigen, gemäss Übernahmebilanz per 01.07.1995 mit Aktiven von CHF 226'587.30 und Passiven von CHF 188'720.45 zum Preis von CHF 37'866.85, wovon CHF 30'000.-- auf die Stammeinlage des Sacheinlegers angerechnet und ihm CHF 7'866.85 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: Brief, Fax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Bernhard, von Zollikofen, in Uttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urben, Christian, von Inkwil, in Uttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].