Claude Sutter
wohnhaft in Gland, aus Gland und Hemmiken Aktuelle Mandate: Secotra S.A. en liquidation Verbundene Personen: Gérard Bettex, Bernard Camandona So bleiben Sie über "Claude Sutter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Sutter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Sutter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Sutter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Sutter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Sutter arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Claude Sutter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Sutter
Publikationsnummer: HR02-1005801479, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mammut Sports Group AG, in Seon, CHE-101.012.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Claude, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005223628, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mammut Sports Group AG, in Seon, CHE-101.012.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ollmaier, Ursula, österreichische Staatsangehörige, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Claude, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6270608, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Camandona S.A., à Collombey-Muraz, CH-621.9.005.537-6, succursale (No. FOSC 73 du 13.04.2006, p. 18, Publ. 3333436), avec siège principal à Crissier.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.0.108.140-5.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 13.12.1974].
But du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office [biffé: succursale commencée le 23.11.1999].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Camandona, Bernard, de Renens, à Jouxtens-Mézery, avec signature collective à deux;
Camandona, Carlo, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Camandona, Pierre, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Simond, Jacques, de Le Chenit, à Crissier, avec signature collective à deux;
Sutter, Claude, de Gland, à Gland, avec signature collective à deux;
Fontana, Philippe, de Le Crêt, à Crissier, avec signature collective à deux;
Bettems, Denis, de Féchy, à Epalinges, avec signature collective à deux.