Christine Suter Winiger
wohnhaft in Zürich, aus Gränichen Aktuelle Mandate: Kobal Grafik GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christine Suter Winiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Suter Winiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Suter Winiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Suter Winiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Suter Winiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Suter Winiger arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Christine Suter Winiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Suter Winiger
Publikationsnummer: 5095892, Handelsregister-Amt Zug, (170)
sutersager GmbH, in Zug, CH-170.4.006.742-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 25, Publ. 5030240).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Winiger, Christine, von Gränichen und Rapperswil-Jona, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Suter, Christine, von Gränichen, in Zürich].
Publikationsnummer: 5030240, Handelsregister-Amt Zug, (170)
sutersager GmbH, in Zug, CH-170.4.006.742-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 20, Publ. 3622156).
Statutenänderung:
08.05.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Roger, von Schenkon und Rain, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Christine, von Gränichen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 3622156, Handelsregister-Amt Zug, (170)
sutersager GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.006.742-5.
Domizil:
Untermüli 1, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 25.10.2006.
Zweck:
Betrieb eines Ateliers für visuelle Gestaltung und Kommunikation, namentlich im Bereich des Corporate Designs, der Buchgestaltung sowie der Entwicklung von Kommunikationsmassnahmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Suter, Christine, Heimat Gränichen, in Zürich, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
Sager, Roger, Heimat Schenkon, Rain, in Luzern, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.