Ilya Sushkov
wohnhaft in Galgenen, aus Russland Aktuelle Mandate: Swiss Taxi Plus GmbH Verbundene Personen: Ihor Buryy So bleiben Sie über "Ilya Sushkov" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ilya Sushkov"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ilya Sushkov" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ilya Sushkov"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ilya Sushkov leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ilya Sushkov arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Ilya Sushkov
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ilya Sushkov
Publikationsnummer: HR02-1006077797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Guffman GmbH, bisher in Zug, CHE-372.620.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558393).
Statutenänderung:
13.06.2024.
Firma neu:
BS Bau24 GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Ausführung und Verwaltung von Hochbauprojekten, die Erstellung von Neubauten sowie die Sanierung und Renovation bestehender Bauwerke, inklusive der Bereitstellung sämtlicher damit verbundener Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kricheli, Nicol, israelische Staatsangehörige, in Ganei Tikva (IL), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mihailov, Besarion, israelischer Staatsangehöriger, in Bat Yam (IL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Edwards, Martina, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Vadim, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balaj, Burim, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005883932, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Taxi Plus GmbH, in Thalwil, CHE-273.392.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
InteQuity AG (CHE-335.121.172), in Zürich, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005866516, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
InteQuity AG in Liquidation, in Altendorf, CHE-335.121.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.