Stefanie Stutz
wohnhaft in Moosleerau, aus Hohenrain Aktuelle Mandate: Moser + Colombo Architektur GmbH Verbundene Personen: Reto B. Colombo So bleiben Sie über "Stefanie Stutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefanie Stutz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stefanie Stutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefanie Stutz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stefanie Stutz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stefanie Stutz arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Stefanie Stutz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stefanie Stutz
Publikationsnummer: HR02-1005768313, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Moser + Colombo Architektur GmbH, in Aarau, CHE-104.804.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, S.0, Publ. 1797703).
Statutenänderung:
09.05.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichwertige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften auf eigene Rechnung erstellen, kaufen und verkaufen oder sich an solchen beteiligen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marc E., von Neuhausen am Rheinfall, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Stefanie, von Hohenrain, in Moosleerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005648285, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Intercom Marketing & Communications AG, in Sursee, CHE-108.409.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Stefanie, von Hohenrain, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islamaj, Plator, kosovarischer Staatsangehöriger, in Tägerig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005453988, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Intercom Marketing & Communications AG, in Sursee, CHE-108.409.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Andreas Josef, von Grosswangen, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Stefanie, von Hohenrain, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.