Florian Ernst Stutz
wohnhaft in Wängi, aus Wängi Aktuelle Mandate: Stutz Logistik AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Florian Ernst Stutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Florian Ernst Stutz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Florian Ernst Stutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Florian Ernst Stutz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Florian Ernst Stutz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Florian Ernst Stutz arbeiten
Tierzucht
Tierzucht
Privatpersonen mit dem Namen Florian Ernst Stutz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Florian Ernst Stutz
Publikationsnummer: 2494219, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stutz Logistik AG, in Wängi, CHE-425.247.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7131862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeiger, Marc Anton, von Menznau, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Florian Ernst, von Wängi, in Wängi, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 7131862, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stutz Logistik AG, in Wängi, CH-440.3.027.111-3, Im Wiesengrund 1, 9546 Tuttwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Transporten und Transportdienstleistungen aller Art, insbesondere den Transport von Nutztieren, Lebensmitteln und dergleichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.03.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stutz, Florian Ernst, von Wängi, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiger, Marc Anton, von Menznau, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3446178, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stutz Tuttwil AG, in Wängi, CH-440.3.019.274-7, Im Wiesengrund 1, 9546 Tuttwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2006.
Zweck:
Transporte und Verwaltungen von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, unterhalten und verkaufen. Sie kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Ernst Stutz, in Wängi, gemäss Vertrag vom 26.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 1'692'183.93 und Passiven von CHF 1'539'015.06 zum Preis von CHF 153'168.87, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 3'168.87 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letzt gemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stutz, Ernst, von Wängi, in Tuttwil (Wängi), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stutz-Joos, Andrea, von Wängi, in Tuttwil (Wängi), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.