Elisabeth Studer
wohnhaft in Zürich, aus Schlatt (ZH) und Schlatt (TG) Aktuelle Mandate: Stiftung Fluntern Verbundene Personen: Margrit Knecht, Marianne Krummenacher, Susanne Beatrice Leibacher-Greter und mehr So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
|
|
Elisabeth Studer
wohnhaft in Egerkingen, aus Sarnen und Trimbach Aktuelle Mandate: Dünnern-Garage AG Verbundene Personen: Roger Müller, Sandra Studer Müller, Hanspeter Studer So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
|
|
Elisabeth Studer
wohnhaft in Les Verrières, aus Niederried bei Interlaken Aktuelle Mandate: Alimentation au Grand-Bourgeau SA Verbundene Personen: Anton Studer So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Studer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Studer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Studer arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel (sonstiges)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Elisabeth Studer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Elisabeth Studer
Publikationsnummer: 5936078, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Fluntern, in Zürich, CH-020.7.000.565-0, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 25, Publ. 5802826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Elisabeth, von Schlatt TG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4589856, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Art Venture GmbH, in Basel, CH-270.4.000.558-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 5, Publ. 4205334).
Domizil neu:
Aeschenvorstadt 71, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Elisabeth, von Dornach, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Martin, von Basel und Grosswangen, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Binggeli, René, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Art Venture GmbH, in B a s e l, Cheminéeöfen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.1996, S. 3470).
Statutenänderung:
18.11.1998.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Handelsbereich und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geller, Patrick, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-, Grebensek, David, von Riehen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Elisabeth, von Dornach, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: in Riehen, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-];
Gabriel, Martin, von Basel und Grosswangen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: von Basel, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-].