Silvio Martin Staub
wohnhaft in Poschiavo, aus Ochlenberg Aktuelle Mandate: Innceram GmbH, Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG und mehr Verbundene Personen: Victor Gutul, Fabiana Rodrigues, Rui Filipe Teixeira da Silva Neto So bleiben Sie über "Silvio Martin Staub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Martin Staub"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvio Martin Staub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Martin Staub"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvio Martin Staub leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvio Martin Staub arbeiten
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Übriger Aus- und Innenausbau
Reinigung von Gebäuden
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Übriger Aus- und Innenausbau
Reinigung von Gebäuden
Privatpersonen mit dem Namen Silvio Martin Staub
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvio Martin Staub
Publikationsnummer: HR02-1005934265, Handelsregister-Amt Graubünden
Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG, in St. Moritz, CHE-114.945.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in Poschiavo, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Staub , Silvio Martin, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gutul, Victor, rumänischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodrigues, Fabiana, portugiesische Staatsangehörige, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teixeira da Silva Neto, Rui Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005641779, Handelsregister-Amt Graubünden
Night Turf GmbH, in St. Moritz, CHE-282.412.226, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266194).
Statutenänderung:
19.12.2022.
Firma neu:
Innceram GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von sowie den Handel mit Innen- und Ausseneinrichtungselementen aus Grosskeramik. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Liegenschaften, Miteigentumsanteile usw. verwalten, erwerben, vermieten und verkaufen sowie Bauten als Generalunternehmerin erstellen. Die Gesellschaft kann weitere verwandte Branchen angliedern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fordern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die statutarischen Bestimmungen betreffend die Übertragung von Stammanteilen entsprechen neu der dispositiven gesetzlichen Regelung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG, in St. Moritz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in Poschiavo, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Publikationsnummer: HR02-1005059750, Handelsregister-Amt Graubünden
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer;
Weiss, Daniel, von Uster, in Galgenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.