Verena Stalder
wohnhaft in Aesch, aus Flühli und Basel Aktuelle Mandate: Chic Boutique and Nails V. Stalder Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Verena Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Stalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Verena Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Stalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Verena Stalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Verena Stalder arbeiten
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Verena Stalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Verena Stalder
Publikationsnummer: HR02-1005736848, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Chic Boutique and Nails V. Stalder, in Binningen, CHE-104.494.274, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, S.0, Publ. 2748735).
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
c/o Verena Stalder, Hauptstrasse 121, 4147 Aesch BL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Verena, von Flühli, in Aesch (BL), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil (BL)].
Publikationsnummer: 2748735, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Chic Boutique and Nails V. Stalder, in Binningen, CHE-104.494.274, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 67 vom 07.04.1998, S. 2383).
Zweck neu:
Nails, Manicure und Pedicure.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Verena, von Flühli, in Oberwil BL, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchenstein].
Publikationsnummer: 6564126, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GGG Breite AG, in Basel, CH-270.3.002.495-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 5, Publ. 5778440).
Firma neu:
GGG Breite AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Peter, von Basel und Genf, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koechlin, Thomas, von Basel und Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin, Eric G., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metz, Dr. Gerhard, von Basel und Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Verena, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handschin, Margreth, von Gelterkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig-Hagemann, Dr. Ruth, von Basel und S-chanf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dr. Roland M., von Unterkulm, in Muttenz, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.