Chantal Anneliese Stalder
wohnhaft in Herdern, aus Kloten Aktuelle Mandate: DeguVino GmbH Verbundene Personen: Markus Zyka, Urs Rufer, Daniel Werner Hasler und mehr So bleiben Sie über "Chantal Anneliese Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Anneliese Stalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Chantal Anneliese Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Anneliese Stalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Chantal Anneliese Stalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Chantal Anneliese Stalder arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Chantal Anneliese Stalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Chantal Anneliese Stalder
Publikationsnummer: HR02-1005918991, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
DeguVino GmbH, in Herdern, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295762).
Statutenänderung:
08.12.2023.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2023 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 112'000.00 verrechnet, wofür 387 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Herdern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 685 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kloten, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rufer, Urs, von Zürich, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zyka, Markus, von Zürich, in Remetschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004720113, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DeguVino GmbH, in Kloten, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Roland Bruno, von Buttisholz, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Kloten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004697813, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DeguVino GmbH, in Kloten, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573488).
Statutenänderung:
09.08.2019.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Kloten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kurmann, Roland Bruno, von Buttisholz, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Sebastian, von Auswil, in Bottmingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hasler, Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zehnder, Jean-Luc, von Sursee, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00].