Rosmarie Sigrist
wohnhaft in Unterseen, aus Guttannen Aktuelle Mandate: Thomas Blatter Stiftung, Lehmann + Bacher Treuhand AG und mehr Verbundene Personen: Helmuth Kurt Rindlisbacher, Werner Rufibach-von Weissenfluh, Dominik Balli und mehr So bleiben Sie über "Rosmarie Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rosmarie Sigrist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rosmarie Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rosmarie Sigrist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rosmarie Sigrist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rosmarie Sigrist arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Treuhändische Dienstleistungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Rosmarie Sigrist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rosmarie Sigrist
Publikationsnummer: 4245655, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Guido Sigrist AG, in Regensdorf, CHE-484.764.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laterza, Patrizia Manuela, von Nottwil, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Rosmarie Franziska, von Nottwil, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogdanovic, Slobodan, von Zürich, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bogdanovic, Andreja, von Rapperswil-Jona, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Guido Karl, von Nottwil, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1417263, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AGL AG für Lastwagenzubehöre, bisher in Horw, CHE-107.240.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112846).
Gründungsstatuten:
27.12.1952.
Statutenänderung:
13.02.2014.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Müslistrasse 43, 8957 Spreitenbach.
Zweck neu:
Handel mit und Fabrikation von Produkten von Ersatzteilen und Zubehören für Lastwagen, Industrie- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, Luftseilbahnen, Schiffen und Waren aller Art sowie Übernahme von Generalvertretungen;
kann sich an gleichen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke kaufen, verkaufen und verwalten.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
[Mitteilung gelöscht].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Rosmarie, von Luzern und Meggen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Erwin Josef, von Appenzell, in Holziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moursy, Samir, von Dübendorf, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7112846, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
AGL AG für Lastwagenzubehöre, in Horw, CH-100.3.003.890-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 10, Publ. 4734982). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Erwin Josef, von Appenzell, in Holziken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Max, von Luzern und Meggen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Kriens, Präsident mit Einzelunterschrift];
Sigrist, Rosmarie, von Luzern und Meggen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Kriens, Mitglied mit Einzelunterschrift];
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.