Elisabeth Siegrist-Hubeli
wohnhaft in Oftringen, aus Oftringen und Vordemwald Aktuelle Mandate: Wiggertal Beteiligung AG Verbundene Personen: Johanna Margrit Siegrist, Rudolf Siegrist So bleiben Sie über "Elisabeth Siegrist-Hubeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Siegrist-Hubeli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Siegrist-Hubeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Siegrist-Hubeli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Siegrist-Hubeli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Siegrist-Hubeli arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Elisabeth Siegrist-Hubeli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Elisabeth Siegrist-Hubeli
Publikationsnummer: 1841103, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CHE-107.786.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949552).
Statutenänderung:
03.09.2014, 18.11.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vordemwald].
Publikationsnummer: 5348416, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CH-400.3.001.664-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 2, Publ. 4671480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Johanna, von Vordemwald und Hallau, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvaro, Michael J., von Bern und Kilchberg ZH, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.