Walter Seiz
wohnhaft in Reutlingen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Rieber-Alinox AG, Meta Food AG Verbundene Personen: Daniel W. Gfeller, Marcel Mürner, Werner Mäder und mehr So bleiben Sie über "Walter Seiz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Seiz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Seiz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Seiz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Seiz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Seiz arbeiten
Handel (Maschinen)
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Handel (Maschinen)
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Walter Seiz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Seiz
Publikationsnummer: 3962679, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
better food GN 4.0 ag, in Eschlikon, CHE-419.883.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3490259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilemann, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kornwestheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiz, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3962713, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rieber AG, in Eschlikon, CHE-106.371.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3204439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilemann, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kornwestheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiz, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6062182, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rieber AG, bisher in Mörschwil, CH-320.3.038.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 13, Publ. 5032322).
Gründungsstatuten:
14.11.1988.
Statutenänderung:
16.02.2011.
Sitz neu:
Eschlikon.
Domizil neu:
Hörnlistrasse 18, 8360 Eschlikon TG.
Zweck neu:
Vertrieb von Anlagen und Geräten für die Gastronomie und die Gemeinschaftsverpflegung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 2'300'000.00.
Liberierung:
CHF 2'300'000.00.
Aktien:
2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.05.2009 gemäss Vertrag vom 12.05.2009 100% des Kapitals bzw. 37'500 Anteile à nom. FF 100.-- der Rieber Sarl., in Wittenheim (FR), zum Preise von CHF 1'160'000.--, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher);
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.05.2009 gemäss Vertrag vom 12.05.2009 100% des Kapitals bzw. 1'000 Anteile à nom. GBP 1.-- der BGL Rieder Ltd., in Wiltshire (UK), zum Preise von CHF 975'000.--, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher);
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.05.2009 gemäss Vertrag vom 12.05.2009 100% des Kapitals bzw. 2'000 Anteile à nom. EUR 45.38 der Rieber Benelux B.V., in Alblasserdam (NL), zum Preise von CHF 260'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher);
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.05.2009 gemäss Vertrag vom 12.05.2009 100% des Kapitals bzw. 1 Stammeinlage à nom. ATS 500'000.-- der Normset Handelsgesellschaft m.b.H., in Wien (AT), zum Preise von CHF 5'550'000.--, wofür 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiz, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (Winterthur), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mäder, Karin, von Mörschwil, in Niederhelfenschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Werner, von Mörschwil, in Niederhelfenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer (wie bisher);
Kundert, Balthasar, von Diesbach GL, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Maier, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Benningen am Neckar (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Haid, Dr. Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Dübendorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CH-320.9.064.131-2), in Gossau SG, Revisionsstelle.