Heinrich Schwilch
wohnhaft in Grüningen, aus Grüningen Aktuelle Mandate: Braunviehzuchtgenossenschaft Grüningen in Liquidation Verbundene Personen: Hans Ulrich Berli, Alfred Tobler, Fritz Nyffenegger und mehr So bleiben Sie über "Heinrich Schwilch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinrich Schwilch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Heinrich Schwilch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinrich Schwilch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Heinrich Schwilch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Heinrich Schwilch arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Heinrich Schwilch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Heinrich Schwilch
Publikationsnummer: HR02-1005282551, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Grüningen, in Grüningen, CHE-103.294.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004452930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwilch, Heinrich, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Remo, von Emmetten, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1976125, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Grüningen, in Grüningen, CHE-103.294.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 32, Publ. 5680676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetterli, Konrad, von Wagenhausen, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Werner, von Zürich, in Grüningen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Verwalter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tellenbach, Hanna, von Oberthal, in Grüningen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder der Verwalterin;
Schwilch, Heinrich, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6089548, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft Itzikon, in Grüningen, CH-020.5.901.119-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 23.05.1997, S. 3449).
Firma neu:
Milchproduzentengenossenschaft Itzikon in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 05.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Alfred, von Reichenbach im Kandertal, in Grüningen, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Josef, von Oppikon TG, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roschi, Heidi, von Oberwil im Simmental, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwilch, Heinrich, von Grüningen, in Grüningen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].