Marcel Schöb
wohnhaft in Gossau SG Mettend., aus Gams Aktuelle Mandate: IBG Engineering AG Verbundene Personen: Roman Looser, Jens Güssow, Martin Hungerbühler und mehr So bleiben Sie über "Marcel Schöb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Schöb"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marcel Schöb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Schöb"
|
|
Marcel Schöb
wohnhaft in Kilchberg, aus Dörflingen Aktuelle Mandate: RS Components GmbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Nänikon/Uster, Distrelec Schweiz AG Verbundene Personen: Andreas Chanton, Noël Heimberg, Ralf Walter Hellwig und mehr So bleiben Sie über "Marcel Schöb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Schöb"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marcel Schöb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Schöb"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marcel Schöb leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marcel Schöb arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Marcel Schöb
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Schöb
Publikationsnummer: HR02-1006096654, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RS Components GmbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Nänikon/Uster, in Uster, CHE-226.830.808, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2024, Publ. 1006083892).
Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Himberg (AT), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Marcel, von Dörflingen, in Kilchberg (ZH), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005023233, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Pensionskasse der Dätwyler Holding AG, Altdorf, in Altdorf (UR), CHE-109.791.058, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöb, Marcel, von Dörflingen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Daniel, von Silenen, in Silenen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004862670, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Distrelec Schweiz AG, in Zürich, CHE-267.971.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832272).
Statutenänderung:
17.03.2020.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Grabenstrasse 6, 8606 Nänikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensler, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Marcel, von Dörflingen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.