Karl Schnyder
wohnhaft in Lauerz, aus Vorderthal Aktuelle Mandate: Wohnbaugenossenschaft Schwanau Lauerz Verbundene Personen: Katharina Frischherz, Peter Dettling, Marco Prause und mehr So bleiben Sie über "Karl Schnyder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karl Schnyder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Karl Schnyder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karl Schnyder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Karl Schnyder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Karl Schnyder arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Karl Schnyder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Schnyder
Publikationsnummer: 4433993, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.973.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Karl, von Vorderthal, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaucher, Pascale, von Val-de-Travers, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3372177, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Com-Shop GmbH, in Chur, CHE-100.817.705, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, Publ. 4697392).
Firma neu:
Com-Shop GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Karl Rudolf, von Mutten, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Veronika, von Ebnat-Kappel und Bischofszell, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Knobel, Rinaldo Askar, von Glarus Süd, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Nidfurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2459551, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rothüsli Sursee AG, in Sursee, CHE-104.122.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 12, Publ. 4925400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Karl, von Sursee, in Sursee, Präsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Alfred, von Schenkon, in Schenkon, Präsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.