Luc Schnitzler
wohnhaft in Bartenheim, aus Frankreich Aktuelle Mandate: F. Hoffmann-La Roche AG Verbundene Personen: Oliver Meier, Chloé Barokas-Tavernier, Hannes Reisinger und mehr So bleiben Sie über "Luc Schnitzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luc Schnitzler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luc Schnitzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luc Schnitzler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luc Schnitzler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luc Schnitzler arbeiten
Herstellung pharmazeutischer Produkte
Herstellung pharmazeutischer Produkte
Privatpersonen mit dem Namen Luc Schnitzler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luc Schnitzler
Publikationsnummer: 3790410, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2007, S. 5, publizierten TB-Eintrags Nr. 568 vom 29.01.2007. F. Hoffmann-La Roche AG, in Basel, CH-270.3.000.406-0, pharmazeutische und chemische Produkte aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2007, S. 5, Publ. 3757376).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Paul E., britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Lampert, Paul E. ];
Schnitzler, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schnitzer, Luc].
Publikationsnummer: 3501428, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Valeant Pharmaceuticals Switzerland GmbH, in Birsfelden, CH-280.4.008.594-8, Herstellung von und Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 7, Publ. 2911698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Manfred, von Bonfol, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nager Gambazzi, Brigitte, von Luzern und Novaggio, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Olsen, Ole H. A., dänischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnitzler, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Smith, David, von Pratteln, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urbani Heckel, Alida, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cooper, John I., Bürger der USA, in Laguna Hills / California (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krey, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leigh, Donald, britischer Staatsangehöriger, in Wellow Newark / Nottinghamshire (UK), mit Kollektivprokura zu zweien;
Thompson, Andrew Michael, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
White, Vance Alexander, Bürger der USA, in Buus, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wirth, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschweinbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2830866, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Valeant Pharmaceuticals Switzerland GmbH, in Birsfelden, CH-280.4.008.594-8, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2005.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten sowie Vornahme der damit verbundenen Handels- und Lizenzgeschäfte. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, insbesondere im pharmazeutischen Bereich, beteiligen, Beteiligungen an solchen Unternehmungen halten sowie Grundeigentum erwerben und veräussern. Für die mit ihr verbundenen Gesellschaften kann sie administrative Funktionen übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Comboeuf, Albert, von Zürich und Maladers, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
ICN International AG, in Birsfelden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Lon Blanco, Maria Alejandra genannt Marian, spanische Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bailey, Bary G., Bürger der USA, in Rancho Santa Fe / California (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chai-Onn, Robert R., Bürger der USA, in Newport Coast / California (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Killenberger, Klaus, von Binningen, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissel, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreis, Flavio, von Amriswil, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arab, Doris, von Wegenstetten, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brinkmann, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kenzingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bunk, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gallacher, Allison R. G., britische Staatsangehörige, in Waltenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grossmann, Elisabeth, von Arbon, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Held, Manfred, von Bonfol, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Metzger, Notker, von Kirchberg SG, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nager Gambazzi, Brigitte, von Luzern und Novaggio, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Olsen, Ole H. A., dänischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Puppato, Niklaus M., von Zürich, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruiz Eckstein, Alejo C., spanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saladin, Bernhard, von Oberkulm, in Anwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnitzler, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Smith, David, von Pratteln, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urbani Heckel, Alida, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehrle, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.