Dietmar Schnell
wohnhaft in Röschenz, aus Röschenz Aktuelle Mandate: Kohlholz GmbH Verbundene Personen: Beat Hügli, Peter Cueni, Mathias Schnell und mehr So bleiben Sie über "Dietmar Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietmar Schnell"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dietmar Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietmar Schnell"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dietmar Schnell leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dietmar Schnell arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dietmar Schnell
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dietmar Schnell
Publikationsnummer: HR02-1004598998, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Kohlholz GmbH, in Röschenz, CHE-220.086.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227549).
Domizil neu:
c/o Beatrice Schnell, Pfarrweg 13, 4244 Röschenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schnell, Beatrice, von Röschenz, in Röschenz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3227549, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Kohlholz GmbH, in Röschenz, CHE-220.086.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6229592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Hanspeter, von Röschenz, in Röschenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1179865, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 14, Publ. 5839152).
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Herbert Ender, Passwangstrasse 28, 4227 Büsserach. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].