Christelle Schneider
wohnhaft in Neuchâtel, aus Echallens Aktuelle Mandate: Libellul'idée Sàrl, Biotec Biologie Appliquée SA Verbundene Personen: Philippe Adam, François Gérard Jean Gerber, Gilles Mathias Bütikofer und mehr So bleiben Sie über "Christelle Schneider" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christelle Schneider"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christelle Schneider" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christelle Schneider"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christelle Schneider leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christelle Schneider arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Christelle Schneider
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christelle Schneider
Publikationsnummer: HR02-1006090972, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 103 du 31.05.2023, Publ. 1005757512).
Autres adresses:
[biffé: Rue Louis-Favre 34, 2000 Neuchâtel]. [biffé: Rue de la Sainte-Famille 30, 1966 Saxonne (Ayent)]. Y-Parc, Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Publikationsnummer: HR02-1005757512, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2022, Publ. 1005474928).
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, François, de Langnau im Emmental, à Fontenais, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Adam, Philippe, de Wichtrach, à Péry (Péry-La Heutte), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Niederwichtrach, membre, avec signature individuelle];
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.