Michelle Schmid
wohnhaft in Berikon, aus Rothrist Aktuelle Mandate: Physiotherapie Recherswil GmbH Verbundene Personen: Sarah Schiegg, Nives Schmid So bleiben Sie über "Michelle Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michelle Schmid"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michelle Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michelle Schmid"
|
|
Michelle Schmid
wohnhaft in Zürich, aus Naters Aktuelle Mandate: Ghilli AG Verbundene Personen: Alessia Kuss, Daniela Jasmin Steiner So bleiben Sie über "Michelle Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michelle Schmid"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michelle Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michelle Schmid"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Michelle Schmid leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Michelle Schmid arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Herstellung von Reinigungs- und Kosmetikartikeln
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Herstellung von Reinigungs- und Kosmetikartikeln
Privatpersonen mit dem Namen Michelle Schmid
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Michelle Schmid
Publikationsnummer: HR02-1006038157, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stadler Rheintal AG, in St. Margrethen, CHE-108.584.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerig, Lucius David, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuzwil SG];
Discher, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Widnau];
Hämmerle, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlegel, Michelle, von Oberegg, in Ottoberg (Märstetten), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur].
Publikationsnummer: HR02-1005984742, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stadler Bussnang AG, in Bussnang, CHE-101.468.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005929470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofacker, Dieter, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerig, Lucius David, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuzwil SG];
Spuhler, Peter, von Zürich, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Sandro, von Hasle bei Burgdorf, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlegel, Michelle, von Oberegg, in Ottoberg (Märstetten), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur].
Publikationsnummer: HR02-1005943981, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VM Partners GmbH, bisher in Zürich, CHE-154.364.515, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671059).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VM Partners Sàrl) (VM Partners Sagl) (VM Partners Ltd liab Co).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Rheinweilerweg 19, 4057 Basel. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Raphael, von Riehen, in Dubai (AE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Michelle Catherine, von Riehen, in Arlesheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.