Christian Schlachter
wohnhaft in Uettligen, aus Bern Aktuelle Mandate: Didata Christian Schlachter Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Schlachter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Schlachter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Schlachter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Schlachter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Schlachter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Schlachter arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Schlachter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Schlachter
Publikationsnummer: 1229096, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bodytek Regeneration & Beauty Center GmbH, in Ostermundigen, Betrieb eines medizinisch-, kosmetisch-, therapeutischen Centers im Bereich Körper- und Fusspflege usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 2, Publ. 1203316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maron, Monika, von Bern, in Murten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Peter, von Dulliken, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maron, Reto, von Bern, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schlachter, Christian, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 1203316, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bodytek Regeneration & Beauty Center GmbH, in Ostermundigen, Mitteldorfstrasse 6, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2003.
Zweck:
Betrieb eines medizinisch-, kosmetisch-, therapeutischen Centers im Bereich Körper- und Fusspflege sowie medizinische Gesundheitsmassage einschliesslich Beratung in allen Fragen der Schönheits-, Körper-, Haut- und Teintpflege und der damit verbundenen Dienstleistungen und Schulungen;
Handel mit Waren aller Art, vorwiegend in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden, Wellness und Lifestyle;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 45'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Graf, Peter, von Dulliken, in Bolligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Maron, Reto, von Bern, in Murten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Schlachter, Christian, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Maron, Monika, von Bern, in Murten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 721908, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CMS Medical Services AG, in Bern, Erbringen und Vermitteln von Dienstleistungen im Gesundheitswesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2002, S. 3, Publ. 415310).
Statutenänderung:
25.10.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamia, Reto, von Couvet, in Greng, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Kalsang, von Bern, in Uettligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Markus Prof. Dr., von Deutschland, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Rita, von Pfäfers, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maron, Reto, von Bern, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borter, Walter, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Richard C., von Basel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneebeli, Max Dr., von Affoltern am Albis, in Uettligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Peter, von Dulliken, in Bolligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Jean-Marc, von Pfäfers, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Schlachter, Christian, von Bern, in Uettligen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].