Peter Erich Schindler
wohnhaft in Schwanden, aus Glarus Nord Aktuelle Mandate: Grün Schindler GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Peter Erich Schindler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Erich Schindler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Erich Schindler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Erich Schindler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Erich Schindler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Erich Schindler arbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Garten- und Landschaftsbau
Privatpersonen mit dem Namen Peter Erich Schindler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Erich Schindler
Publikationsnummer: HR02-1005640143, Handelsregister-Amt Glarus
GS Com GmbH, in Glarus, CHE-329.620.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gönner, Regula Alexandra Patrizia, von Altstätten, in Netstal (Glarus), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Peter Erich, von Glarus Nord, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Netstal (Glarus), mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005085808, Handelsregister-Amt Glarus
GS Com GmbH, in Glarus Nord, CHE-329.620.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, S.0, Publ. 2573253).
Statutenänderung:
22.01.2021.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Klausen 14, 8754 Netstal.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in der Gartenplanung, Gartengestaltung, Gartenpflege und im Garten- und Landschaftsbau. Verkauf von Pflanzen, Schnittblumen, Garten- und Dekorationsartikeln. Herstellung von Leichtbauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen. Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Informationstechnologie und Elektrotechnik sowie Import, Export und Handel mit Waren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die Vinkulierungsbestimmung wird gestrichen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gönner, Regula Alexandra Patrizia, von Altstätten, in Netstal (Glarus), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Schindler, Peter Erich, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Näfels (Glarus Nord)].
Publikationsnummer: 1633573, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
GS Com GmbH (GS Com Sàrl) (GS Com Sagl) (GS Com Ltd liab. Co), in Glarus Nord, CHE-329.620.165, Herrenweg 30, 8752 Näfels, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen auf dem Gebiet der Luftfahrt, insbesondere die Überprüfung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, Unterhalt, Wartung und Reparaturen von Luftfahrzeugen jeglicher Art;
Restauration und Bau sowie Handel mit Luftfahrzeugen oder Teilen davon. Gartenplanung, Garten- und Landschaftsbau, Gartengestaltung und Gartenpflege;
Herstellung von Leichtbauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen;
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnologie und Elektrotechnik sowie Handel mit Waren in vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gönner, Regula Alexandra Patrizia, von Altstätten, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schindler, Peter Erich, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00.