Gérard Scheidegger
wohnhaft in Walperswil, aus Sumiswald Aktuelle Mandate: JCL Optimum Management SA Verbundene Personen: Sandrine König Liechti, Jean-Claude René Liechti, Flavio Mario Torti So bleiben Sie über "Gérard Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard Scheidegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gérard Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard Scheidegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gérard Scheidegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gérard Scheidegger arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Gérard Scheidegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gérard Scheidegger
Publikationsnummer: HR02-1005967865, Handelsregister-Amt Bern, (36)
JCL Optimum Management SA, à Corgémont, CHE-107.382.275, société anonyme (No. FOSC 37 du 24.02.2009, p.5, Publ. 4895070).
Modification des statuts:
13.02.2024.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou par courrier électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Liechti, Jean-Claude, de Landiswil, à Corgémont, délégué du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur-délégué, avec signature individuelle];
König Liechti, Sandrine Dr., de Sierre et Landiswil, à Corgémont, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: présidente, avec signature collective à deux];
Torti, Flavio, de Stabio, à Reconvilier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Scheidegger, Gérard, de Sumiswald, à Walperswil, directeur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 2462157, Handelsregister-Amt Bern, (36)
GECASCH Holding SA, à Walperswil, CHE-244.582.896, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2013, Publ. 7104618).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scheidegger, Gérard, de Sumiswald, à Walperswil, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Liechti, Jean-Claude, de Landiswil, à Corgémont, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 6950262, Handelsregister-Amt Bern, (36)
GECASCH Holding SA, à Walperswil, CH-036.3.055.537-1, Postgasse 1, 3272 Walperswil, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.11.2012.
But:
La société a pour but l'acquisition et l'administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles et financières sises en Suisse ou à l'étranger, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de titres et le placement de capitaux. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières, industrielles ou immobilières, et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acheter et vendre des immeubles.
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 09.11.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Scheidegger, Caroline, ressortissante allemande, à Walperswil, présidente, avec signature individuelle;
Scheidegger, Gérard, de Sumiswald, à Walperswil, secrétaire, avec signature individuelle.