Diana Scheidegger
wohnhaft in Muttenz, aus Boswil Aktuelle Mandate: AussenBlick GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Diana Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana Scheidegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Diana Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana Scheidegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Diana Scheidegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Diana Scheidegger arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Diana Scheidegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Diana Scheidegger
Publikationsnummer: HR02-1006107329, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Brivola-Treuhand AG, in Liestal, CHE-105.823.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Diana, von Boswil, in Muttenz, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: HR01-1006099871, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
AussenBlick GmbH, in Muttenz, CHE-320.241.028, Brühlweg 20, 4132 Muttenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Buchhaltung, sowie Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Scheidegger, Diana, von Boswil, in Muttenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005796928, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Eotec AG, in Muttenz, CHE-106.251.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodbeck, Cyril Florian, von Basel, in Bettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dischö, Alexander Karl, von Illnau-Effretikon, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidegger, Diana, von Boswil, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Anita, von Ennetmoos, in Wenslingen, mit Kollektivprokura zu zweien.