Walter Schawalder
wohnhaft in Sissach, aus Diepoldsau Aktuelle Mandate: WSEngineering and consulting GmbH Verbundene Personen: Ruth Schawalder Wegmann So bleiben Sie über "Walter Schawalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Schawalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Schawalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Schawalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Schawalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Schawalder arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Walter Schawalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Schawalder
Publikationsnummer: 2808287, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
W. Schawalder GmbH, Malergeschäft, in Herisau, CHE-109.875.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, Publ. 4895204).
Statutenänderung:
26.04.2016.
Firma neu:
Schawalder GmbH Malergeschäft.
Sitz neu:
Schwellbrunn.
Domizil neu:
Tobel 1005, 9103 Schwellbrunn.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Malerarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 21.11.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schawalder, Ruth, von Herisau, in Herisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Schawalder, Walter, von Herisau, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Sven, von Herisau, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6825286, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S. 0, Publ. 6188140).
Statutenänderung:
22.08.2012.
Sitz neu:
Sissach.
Domizil neu:
In der Schwarzmatt 4, 4450 Sissach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Sissach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten];
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten].
Publikationsnummer: 6188140, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Ob den Reben 5B, 4461 Böckten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Ingenieursarbeiten und Beratungen in der Mess- und Regeltechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentumerwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Böckten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Böckten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.