Auskünfte zu Irène Hügli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Irène Hügli
Publikationsnummer: HR02-1005049222, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Sissach, CHE-429.210.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder Wegmann, Ruth, von Diepoldsau, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6825286, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S. 0, Publ. 6188140).
Statutenänderung:
22.08.2012.
Sitz neu:
Sissach.
Domizil neu:
In der Schwarzmatt 4, 4450 Sissach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Sissach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten];
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten].
Publikationsnummer: 6188140, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Ob den Reben 5B, 4461 Böckten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Ingenieursarbeiten und Beratungen in der Mess- und Regeltechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentumerwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Böckten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Böckten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.