Hans Rudolf Schawalder
wohnhaft in Frümsen, aus Widnau Aktuelle Mandate: FKL & Partner AG Verbundene Personen: Roger Durot, Jascha Düsel, Guido Köppel und mehr So bleiben Sie über "Hans Rudolf Schawalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Schawalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Rudolf Schawalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Schawalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Schawalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Schawalder arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Hans Rudolf Schawalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Schawalder
Publikationsnummer: HR02-1004836289, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stiftung Barfuss-Schule, Sambia, in Bürglen (TG), CHE-114.283.477, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schawalder, Hans Rudolf, von Widnau, in Arosa, Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Schawalder, Patrik, von Widnau, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauber, Benno, von Wiesendangen, in Oberriet SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5302636, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung Barfuss-Schule, Sambia, bisher in Rorschach, CH-320.7.063.226-6, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 11).
Urkundenänderung:
8.09.2009.
Sitz neu:
Arosa.
Domizil:
c/o Christine Schawalder, Haus Hubelsteig, 7050 Arosa.
Zweck:
Übernahme der Kapitalverwaltung der Spenden zugunsten der Barefoot Chisankano Community School aus Fatima, Sambia. Alle erhaltenen Spenden werden ausschliesslich für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Barefootschool verwendet.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern, Bern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 - 5 Mitgliedern und Revisionsstelle [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodan Treuhand AG (CH-320.3.017.000-1), in Rorschach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Christine, von Widnau und Grosshöchstetten, in Arosa, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schawalder, Hans Rudolf, von Widnau, in Arosa, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schawalder, Patrik, von Widnau, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schawalder, Simone, von Widnau, in Rorschach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4462036, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Barfuss-Schule, Sambia, in Rorschach, CH-320.7.063.226-6, c/o Simone Schawalder, Washingtonstrasse 24, 9400 Rorschach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.04.2008.
Zweck:
Übernahme der Kapitalverwaltung der Spenden zugunsten der Barefoot Chisankano Community School aus Fatima, Sambia. Alle erhaltenen Spenden werden ausschliesslich für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Barefootschool verwendet.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 - 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Schawalder, Christine, von Widnau und Grosshöchstetten, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schawalder, Hans Rudolf, von Widnau, in Arosa, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Schawalder, Patrik, von Widnau, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schawalder, Simone, von Widnau, in Rorschach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bodan Treuhand AG, in Rorschach (CH-320.3.017.000-1), Revisionsstelle.