André Schatzmann
wohnhaft in Seon, aus Hausen (AG) Aktuelle Mandate: SCHATZMANN ENGINEERING Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "André Schatzmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Schatzmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Schatzmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Schatzmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen André Schatzmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen André Schatzmann arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen André Schatzmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: André Schatzmann
Publikationsnummer: HR02-1005367925, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HomeTEC AG, in Fehraltorf, CHE-112.351.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, S.0, Publ. 1607975).
Firma neu:
HomeTEC AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005087870, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eigenheim Schweiz GmbH, in Uster, CHE-113.766.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lupo, Luigi, von Uster, in Seegräben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Monika, von Appenzell, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichlin, Chantal, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005064812, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eigenheim Schweiz GmbH, in Uster, CHE-113.766.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917171).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Chantal, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Schibli, Monika, von Appenzell, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e))];
Lupo, Luigi, von Uster, in Seegräben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e))].