Uwe Sasse
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: WORKLIFE Gesundheitsmanagement AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Uwe Sasse" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Uwe Sasse"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Uwe Sasse" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Uwe Sasse"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Uwe Sasse leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Uwe Sasse arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Uwe Sasse
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Uwe Sasse
Publikationsnummer: HR02-1004583198, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
WORKLIFE Gesundheitsmanagement AG, in Herrliberg, CHE-112.021.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265785).
Statutenänderung:
01.03.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Lindenstrasse 41, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen und die Wahrnehmung von Projekten im Zusammenhang mit Gesundheit, Sport, Handel, Nachhaltigkeit und Immobilien und kann in diesen Bereichen selber operativ tätig werden. Sie entwickelt und vertreibt weltweit Produkt-, Lizenz-, Beratungs-, Umsetzungs-, Vertriebs- und Kommunikationskonzepte und kann Lizenzen oder andere Rechte einkaufen, halten und verkaufen. Sie erbringt weltweit Beratungs- und Verkaufsleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sasse, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].
Publikationsnummer: 4265785, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
WORKLIFE Gesundheitsmanagement AG, in Herrliberg, CHE-112.021.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sasse, Jacqueline, von Rüti ZH, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sasse, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in München (DE)].
Publikationsnummer: 5862028, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Carbon Challenge Holding AG, in Zürich, CH-170.3.027.646-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 23, Publ. 5589010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sasse, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].