Sylvia Salzmann-Scheidegger
wohnhaft in Muri b. Bern, aus Bern Aktuelle Mandate: Stiftung S. & B. Salzmann Verbundene Personen: Adrian Zürcher, Beat Salzmann, Thomas Michael Gysi und mehr So bleiben Sie über "Sylvia Salzmann-Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sylvia Salzmann-Scheidegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sylvia Salzmann-Scheidegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sylvia Salzmann-Scheidegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sylvia Salzmann-Scheidegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sylvia Salzmann-Scheidegger arbeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Sylvia Salzmann-Scheidegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sylvia Salzmann-Scheidegger
Publikationsnummer: HR02-1006123527, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann, in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Adrian, von Trub, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ Treuhand AG (CHE-352.365.611), in Köniz, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR01-1004688488, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann (Fondation S. & B. Salzmann) (Fondazione S. & B. Salzmann), in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, c/o Beat Salzmann, Jägerstrasse 23, 3074 Muri b. Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.07.2019.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist einerseits die (direkte oder indirekte) finanzielle Unterstützung von jungen, talentierten, förderungswürdigen Musikerinnen und Musikern, Opernsägerinnen und -Sängern. Deren Höchstalter soll grundsätzlich 30 Jahre nicht übersteigen. Andererseits unterstützt sie Organisationen im Bereich des nachhaltigen Tier- und Umweltschutzes. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der ganzen Schweiz tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen und ein Gewinn wird nicht angestrebt. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salzmann, Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rosaco AG, in Bern, Verwaltung von Vermögenswerten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.185 vom 11.08.1983, S.2798).
Firma neu:
Rosaco AG in Liq. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.1997.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied];
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern, in Bern, Revisionsstelle.